今 开: | @open@ | 成交量: | @volume@ | 振 幅: | @swing@ |
---|---|---|---|---|---|
最 高: | @high@ | 成交额: | @amount@ | 换手率: | @turnover@ |
最 低: | @low@ | 总市值: | @totalShare@ | 市净率: | @pb@ |
昨 收: | @preClose@ | 流通市值: | @cvs@ | 市盈率TTM: | @pe@ |
快速通道: |
历届高管成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
总经理 |
2014-01-10 |
-- |
|
董事会秘书 |
2021-08-10 |
-- |
|
副总经理 |
2020-01-07 |
-- |
|
副总经理 |
2020-01-07 |
-- |
|
副总经理 |
2023-02-09 |
-- |
|
副总经理 |
2023-02-09 |
-- |
|
副总经理 |
2023-02-09 |
-- |
|
副总经理 |
2023-02-09 |
-- |
|
财务负责人 |
2023-02-09 |
-- |
↑返回页顶↑ |
历届董事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届董事会 起始日期:2023-02-09 终止日期:2026-02-08
|
|||
非独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
董事长 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
独立董事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
第6届董事会 起始日期:2021-08-10 终止日期:2022-04-30
|
|||
非独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
董事长 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非独立董事 |
2020-01-07 |
2021-08-13 |
|
独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
独立董事 |
2020-01-07 |
2022-01-25 |
|
独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
独立董事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
独立董事 |
2022-01-25 |
2023-02-08 |
|
第5届董事会 起始日期:2016-12-29 终止日期:2020-01-06
|
|||
董事长 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2018-11-02 |
|
副董事长 |
2016-12-29 |
2018-11-02 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
董事 |
2016-12-29 |
2017-10-26 |
|
董事 |
2018-05-18 |
2020-01-06 |
|
独立董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
独立董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
独立董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
独立董事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
第4届董事会 起始日期:2016-05-28 终止日期:2018-04-10
|
|||
董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
董事长 |
2014-01-10 |
2016-12-28 |
|
董事 |
2015-12-30 |
2016-12-28 |
|
副董事长 |
2016-01-12 |
2016-12-28 |
|
董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
独立董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
独立董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
独立董事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
独立董事 |
2015-12-30 |
2016-12-28 |
↑返回页顶↑ |
历届监事会成员 | |||
---|---|---|---|
姓 名 |
职 务 |
起始日期 |
终止日期 |
第7届监事会 起始日期:2023-02-09 终止日期:2026-02-08
|
|||
监事会主席 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非职工监事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非职工监事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
非职工监事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
职工代表监事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
职工代表监事 |
2023-02-09 |
2026-02-08 |
|
第6届监事会 起始日期:2020-01-07 终止日期:2023-02-08
|
|||
监事会主席 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
职工代表监事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
职工代表监事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非职工监事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非职工监事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
非职工监事 |
2020-01-07 |
2023-02-08 |
|
第5届监事会 起始日期:2016-12-29 终止日期:2020-01-06
|
|||
职工代表监事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
监事会主席 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
职工代表监事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
股东代表监事 |
2016-12-29 |
2017-10-26 |
|
监事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
监事 |
2016-12-29 |
2020-01-06 |
|
第4届监事会 起始日期:2014-01-10 终止日期:2016-12-28
|
|||
监事会主席 |
2014-01-10 |
2016-12-28 |
|
职工代表监事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
股东代表监事 |
2014-09-23 |
2016-12-28 |
|
监事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
监事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
|
职工代表监事 |
2013-12-29 |
2016-12-28 |
↑返回页顶↑ |